УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 октября 2014 г. N 315
О формировании Правительства Брянской области
(В редакции Указов Губернатора Брянской области
от 20.10.2014 г. N 330; от 22.10.2014 г. N 336; от 24.11.2014 № 367; от 30.12.2014 г. № 426)
В соответствии с Уставом Брянской области и Законом Брянской
области от 20 декабря 2012 года N 92-З "О Правительстве и системе
исполнительных органов государственной власти Брянской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать Правительство Брянской области и утвердить
прилагаемый состав Правительства Брянской области.
2. Признать утратившими силу указы Губернатора Брянской
области:
от 1 марта 2013 года N 194 "О формировании Правительства
Брянской области";
от 12 марта 2013 года N 216 "О внесении изменения в состав
Правительства Брянской области";
от 22 марта 2013 года N 257 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 9 апреля 2013 года N 327 "О внесении изменения в состав
Правительства Брянской области";
от 30 мая 2013 года N 396 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 4 июля 2013 года N 446 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 11 октября 2013 года N 544 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 12 ноября 2013 года N 564 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 3 марта 2014 года N 65 "О внесении изменения в состав
Правительства Брянской области";
от 5 марта 2014 года N 71 "О внесении изменения в состав
Правительства Брянской области";
от 3 апреля 2014 года N 105 "О внесении изменения в состав
Правительства Брянской области";
от 10 июля 2014 года N 214 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 4 июля 2014 года N 229 "О внесении изменений в состав
Правительства Брянской области";
от 29 июля 2014 года N 256 "О внесении изменения в состав
Правительства Брянской области".
3. Указ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В. Богомаз
Утвержден
указом Губернатора Брянской области
от 10 октября 2014 г. N 315
(В редакции Указов Губернатора Брянской области
от 20.10.2014 г. N 330; от 22.10.2014 г. N 336; от 24.11.2014 № 367;
от 30.12.2014 г. № 426)
СОСТАВ
Правительства Брянской области
БОГОМАЗ - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПИЛИПУШКО - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЕВ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕМЕШОВ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОКТИКОВА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
ЕЛЕНА ИВАНОВНА ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРОБКО - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КУЗЬМИНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОБОЗЕВ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА:
МАКЛАШОВ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИМОШИН - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ,
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШИТОВ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВЕРИН - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБОРОТОВ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПУГАЧЕВА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА И УСЛУГ, КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОМОВА - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
БОРИСОВ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГРИБАНОВ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО
БОРИС ИВАНОВИЧ ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИЛЮПА - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ
ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЕВ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИРОВОЙ
ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРНЕЕВ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИПЕНКО - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОНОМАРЕВ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОТЕНКОВ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ОБЛАСТИ
ВОЙСТРОЧЕНКО - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО - НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОВАЛЕНКО - НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
НОВИКОВА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОСТАГАНОВ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОМАН ВИКТОРОВИЧ РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ